CORPORACION MACONDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aguacate, 45
Código Postal 28044
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORPORACION MACONDE SL
CIF B87045928
Capital Social 3020.0 Euros
Fecha de Constitución 24/06/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario M CONDE SA
VINCULACIONES DE CORPORACION MACONDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORPORACION MACONDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conde Perez Manuel Jose | Liquidador Solidario | 14/02/2022 | 25/11/2022 |
Conde Rodriguez Manuel | Liquidador Solidario | 14/02/2022 | 25/11/2022 |
M CONDE SA | Socio Unico | 12/04/2018 | 25/11/2022 |
Conde Perez Manuel Jose | Administrador Solidario | 28/07/2014 | 14/02/2022 |
Conde Rodriguez Manuel | Administrador Solidario | 28/07/2014 | 14/02/2022 |
ACTOS BORME DE CORPORACION MACONDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 13, S 8, H M 585851, I/A 4 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 12, S 8, H M 585851, I/A 3 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 12, S 8, H M 585851, I/A 3 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 12, S 8, H M 585851, I/A 3 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 12, S 8, H M 585851, I/A 2 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 10, S 8, H M 585851, I/A 1 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Dirección:C/ AGUACATE 45 (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/06/14
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCION, REPARACION, ARRENDAMIENTO Y CESION DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE CUALQUIER MARCA..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32550 , F 10, S 8, H M 585851, I/A 1 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28