CORPORACION INMOBILIARIA NORTE SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CORPORACION INMOBILIARIA NORTE SA
CIF A28525541
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CORPORACION INMOBILIARIA NORTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORPORACION INMOBILIARIA NORTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mac-lellan Ynzenga Walter | Liquidador | 18/05/2016 | 18/05/2016 |
Maclellan Ynzenga Walter | Administrador Unico | 10/07/2015 | 18/05/2016 |
Mac Lellan Arenzana Walter | Administrador Unico | 02/08/2013 | 10/07/2015 |
Mac Lellan Arenzana Walter | Presidente | 29/09/2003 | |
Muñoz Vazquez Jose | Secretario | 29/09/2003 |
ACTOS BORME DE CORPORACION INMOBILIARIA NORTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19159 , F 78, S 8, H M 335285, I/A 15 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19159 , F 78, S 8, H M 335285, I/A 15 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19159 , F 78, S 8, H M 335285, I/A 15 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19159 , F 78, S 8, H M 335285, I/A 15 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 8& LA PUBLICACION DEL CESE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19159 , F 75, S 8, H M 335285, I/A 8 (29/09/2003)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19159 , F 75, S 8, H M 335285, I/A 8 (29/09/2003)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19159 , F 78, S 8, H M 335285, I/A 14 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19159 , F 78, S 8, H M 335285, I/A 14 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19159 , F 78, S 8, H M 335285, I/A 13 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-28