CORPORACION INMOBILIARIA CULLERA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Dr Joan Peset Aleixandre, 1
Código Postal 46400
Municipio Cullera
Provincia Valencia
Razón Social CORPORACION INMOBILIARIA CULLERA SA
CIF A46404885
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CORPORACION INMOBILIARIA CULLERA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORPORACION INMOBILIARIA CULLERA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Meseguer Fece Enrique | Liquidador Mancomunado | 06/02/2017 | 27/02/2018 |
Palomares Corella Juan | Liquidador Mancomunado | 06/02/2017 | 27/02/2018 |
Boquer Sapiña Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 27/09/2010 | 06/02/2017 |
Boquer Sapiña Juan | Consejero | 27/09/2010 | 06/02/2017 |
Meseguer Fece Enrique | Presidente | 27/09/2010 | 06/02/2017 |
Meseguer Fece Enrique | Consejero Delegado Mancomunado | 27/09/2010 | 06/02/2017 |
Meseguer Fece Enrique | Consejero | 27/09/2010 | 06/02/2017 |
Palomares Corella Juan | Secretario | 27/09/2010 | 06/02/2017 |
Palomares Corella Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 27/09/2010 | 06/02/2017 |
Palomares Corella Juan | Consejero | 27/09/2010 | 06/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORPORACION INMOBILIARIA CULLERA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4521, L 1832, F 157, S 8, H V 26500, I/A 16 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4521, L 1832, F 157, S 8, H V 26500, I/A 16 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4521, L 1832, F 156, S 8, H V 26500, I/A 15 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4521, L 1832, F 156, S 8, H V 26500, I/A 15 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4521, L 1832, F 156, S 8, H V 26500, I/A 15 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-46
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4521, L 1832, F 156, S 8, H V 26500, I/A 15 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46