CORPORACION INDUSTRIAL CORDOBA NORTE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Gran Capitan, 46
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social CORPORACION INDUSTRIAL CORDOBA NORTE SA
CIF A14377063
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.grupocinco.net
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Diputacion Provincial De Cordoba
Auditor AUDITORES DEL SUR SL
VINCULACIONES DE CORPORACION INDUSTRIAL CORDOBA NORTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORPORACION INDUSTRIAL CORDOBA NORTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORES DEL SUR SL | Auditor | 16/01/2015 | 09/10/2019 |
Ayuntamiento De Villaviciosa De Cordoba | Consejero | 18/10/2013 | 09/10/2019 |
Ayuntamiento La Granjuela | Consejero | 18/10/2013 | 09/10/2019 |
CAJASUR BANCO SA | Consejero | 20/10/2017 | 09/10/2019 |
Diputacion Provincial De Cordoba | Consejero Delegado | 28/04/2016 | 09/10/2019 |
Diputacion Provincial De Cordoba | Presidente | 18/10/2013 | 09/10/2019 |
Diputacion Provincial De Cordoba | Consejero | 18/10/2013 | 09/10/2019 |
Gonzalez Gonzalez Manuel Jesus | Secretario No Consejero | 28/04/2016 | 09/10/2019 |
GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA | Vicepresidente | 10/08/2010 | 20/10/2017 |
GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA | Consejero | 10/08/2010 | 20/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORPORACION INDUSTRIAL CORDOBA NORTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 26, S 8, H CO 11323, I/A 26 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 26, S 8, H CO 11323, I/A 26 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-14
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 26, S 8, H CO 11323, I/A 25 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 25, S 8, H CO 11323, I/A 24 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-14
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 25, S 8, H CO 11323, I/A 23 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-14
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 25, S 8, H CO 11323, I/A 23 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-14
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 25, S 8, H CO 11323, I/A 22 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-14
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 24, S 8, H CO 11323, I/A 21 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-14
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 24, S 8, H CO 11323, I/A 20 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-14
Consejero Delegado
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 23, S 8, H CO 11323, I/A 19 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-14