CORPORACION IBEROAMERICANA DE DIRECCION EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Clara del Rey, 41
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CORPORACION IBEROAMERICANA DE DIRECCION EMPRESARIAL SL
CIF B78008265
Actividad Actividades de diseño especializado
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CORPORACION IBEROAMERICANA DE DIRECCION EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORPORACION IBEROAMERICANA DE DIRECCION EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escudero De Buron Gonzalez Carlos | Liquidador | 02/02/2021 | 02/02/2021 |
Escudero De Buron Gonzalez Carlos | Apoderado | 26/12/2013 | 02/02/2021 |
Escudero De Buron Gonzalez Carlos | Administrador Unico | 19/01/2016 | 02/02/2021 |
Escudero De Buron Tenorio Carlos | Administrador Unico | 26/12/2013 | 19/01/2016 |
Escudero De Buron Gonzalez Carlos | Administrador Unico | 18/10/2011 | 26/12/2013 |
Escudero De Buron Tenorio Carlos | Representante | 13/02/2009 | 18/10/2011 |
FOOD PARTNER SL | Administrador Unico | 18/10/2011 | |
Escudero De Buron Gonzalez Carlos | Representante | 13/02/2009 |
ACTOS BORME DE CORPORACION IBEROAMERICANA DE DIRECCION EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274 , F 38, S 8, H M 149171, I/A 13 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274 , F 38, S 8, H M 149171, I/A 13 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274 , F 38, S 8, H M 149171, I/A 13 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274 , F 38, S 8, H M 149171, I/A 13 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274 , F 38, S 8, H M 149171, I/A 13 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274 , F 38, S 8, H M 149171, I/A 12 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274 , F 38, S 8, H M 149171, I/A 12 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274 , F 37, S 8, H M 149171, I/A 11 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274 , F 36, S 8, H M 149171, I/A 10 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274 , F 36, S 8, H M 149171, I/A 10 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28