CORPOLINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Grecia, 56
Código Postal 41012
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social CORPOLINE SL
CIF B91467514
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CORPOLINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORPOLINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Naranjo Sara | Apoderado | 12/04/2010 | 08/04/2022 |
Naranjo Gonzalez Pola Sofia | Administrador Unico | 26/07/2017 | 08/04/2022 |
Naranjo Gonzalez Pola Sofia | Liquidador Unico | 08/04/2022 | 08/04/2022 |
Carrasco Naranjo Enrique | Administrador Unico | 17/12/2009 | 26/07/2017 |
Carrasco Sainz Enrique | Administrador Unico | 17/12/2009 |
ACTOS BORME DE CORPOLINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 62, S 8, H SE 64091, I/A 6 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 62, S 8, H SE 64091, I/A 6 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 62, S 8, H SE 64091, I/A 6 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 62, S 8, H SE 64091, I/A 6 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 62, S 8, H SE 64091, I/A 6 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 62, S 8, H SE 64091, I/A 5 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 62, S 8, H SE 64091, I/A 5 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 61, S 8, H SE 64091, I/A 4 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-41