CORO PATRIMONIO SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORO PATRIMONIO SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CORO PATRIMONIO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORO PATRIMONIO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 31/07/2014 | 29/11/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 31/07/2014 | 29/11/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 31/07/2014 | 29/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 25/06/2009 | 29/11/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecretario No Consejero | 31/07/2014 | 29/11/2022 |
Parra Campos Iñigo | Consejero | 11/06/2012 | 29/11/2022 |
Parra Campos Jose Javier | Consejero | 11/06/2012 | 29/11/2022 |
Parra Campos Jose Javier | Presidente | 11/06/2012 | 29/11/2022 |
Parra Campos Jose Javier | Consejero Delegado | 31/07/2014 | 29/11/2022 |
Parra Campos Jose Javier | Consejero Delegado Solidario | 15/09/2017 | 29/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORO PATRIMONIO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 135, S 8, H M 313051, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 135, S 8, H M 313051, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 135, S 8, H M 313051, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 135, S 8, H M 313051, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Consejero Delegado Solidario
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 135, S 8, H M 313051, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion y nueva redaccion del articulo 9 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 134, S 8, H M 313051, I/A 26 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 134, S 8, H M 313051, I/A 26 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 134, S 8, H M 313051, I/A 25 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 134, S 8, H M 313051, I/A 25 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 134, S 8, H M 313051, I/A 24 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28