CORIO ENVOLVENTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA BLAS INFANTE LOC. L14
Municipio Fuente Palmera
Provincia Córdoba
Razón Social CORIO ENVOLVENTES SL
CIF B14960199
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 01/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CORIO ENVOLVENTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORIO ENVOLVENTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Rivero Diego | Administrador Unico | 12/05/2014 | 05/01/2021 |
Rodriguez Rivero Diego | Liquidador | 05/01/2021 | 05/01/2021 |
Machado Garrido Manuel | Administrador Solidario | 11/01/2013 | 12/05/2014 |
Machado Guisado Victor Manuel | Administrador Solidario | 11/01/2013 | 12/05/2014 |
Rodriguez Rivero Diego | Administrador Solidario | 11/01/2013 | 12/05/2014 |
Rodriguez Rivero Manuel | Administrador Solidario | 11/01/2013 | 12/05/2014 |
ACTOS BORME DE CORIO ENVOLVENTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 35, S 8, H CO 32890, I/A 3 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 35, S 8, H CO 32890, I/A 3 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 35, S 8, H CO 32890, I/A 3 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 35, S 8, H CO 32890, I/A 3 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 34, S 8, H CO 32890, I/A 2 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 34, S 8, H CO 32890, I/A 2 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 34, S 8, H CO 32890, I/A 2 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 31, S 8, H CO 32890, I/A 1 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-14
Dirección:AVDA BLAS INFANTE LOC. L14 (FUENTE PALMERA)
Comienzo de operaciones:01/01/13
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:A.- La construcción completa de edificios públicos o privados, reparación y conservación de edificaciones, albañilería y pequeños trabajos de construcción en general. B.- El suministro y/o colocación, reparación y mantenimiento de toda clase de revestimientos como: Envolventes y. sus remates resuelt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 31, S 8, H CO 32890, I/A 1 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-14