CORIM CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rossello, 430
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORIM CONSULTORES SL
CIF B66062613
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 11/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CORIM CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORIM CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Font Fernandez Reinaldo | Apoderado Solidario | 03/01/2014 | 05/03/2015 |
Jarque Araez Gonzalo | Administrador Unico | 28/06/2013 | 05/03/2015 |
Jarque Araez Gonzalo | Liquidador | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
ACTOS BORME DE CORIM CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43829 , F 54, S 8, H B 439529, I/A 3 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43829 , F 54, S 8, H B 439529, I/A 3 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43829 , F 54, S 8, H B 439529, I/A 3 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43829 , F 54, S 8, H B 439529, I/A 2 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43829 , F 53, S 8, H B 439529, I/A 1 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-08
Dirección:CL ROSELLON 430-432, ENTRESUELO 4 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:11/06/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EXPLOTACION,ADMINISTRACION Y GESTION DE CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO,CREACION,DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE FRANQUICIAS,ASI COMO ASESORAMIENTO FISCAL,JURIDICO Y CONTABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43829 , F 53, S 8, H B 439529, I/A 1 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-08