GMI GLOBAL SL
Dirección social POLIG IND. LA VEGA, C/ CALDERERIA, PARC. 162.165
Código Postal 39200
Municipio Reinosa
Provincia Cantabria
Razón Social GMI GLOBAL SL
CIF B86127057
Capital Social 4232.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 24/01/2011
Nombres Anteriores
- CORED WIRE & TRADING HOLDING SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Carmona Jose Luis
ORGANIGRAMA DE GMI GLOBAL SL
VINCULACIONES DE GMI GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GMI GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KRESTON IBERAUDIT PV SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 14/06/2023 | |
Cochello Ortiz Agustina | Apoderado Mancomunado | 25/04/2023 | |
De La Fuente Merino Rosa- Maria | Apoderado Mancomunado | 25/04/2023 | |
De La Fuente Merino Rosa- Maria | Apoderado Solidario | 25/04/2023 | |
Diez Merino Luis Angel | Apoderado Solidario | 25/04/2023 | |
Diez Merino Luis Angel | Apoderado Mancomunado | 25/04/2023 | |
Fariñas Martinez Jose-manuel | Apoderado Mancomunado | 25/04/2023 | |
JOSE DEL RIO MIERA SLP | Secretario No Consejero | 25/04/2023 | |
Morante De Castro Hector | Apoderado Mancomunado | 25/04/2023 | |
Morante De Castro Hector | Apoderado Solidario | 25/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GMI GLOBAL SL
- Se hace constar que D. José Luis Carmona, por adquisición de la nacionalidad española, ha obtenido el DNI/NIF 07099547E como D. JOSE LUIS CARMONA CORTES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 29024, I/A 25 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-39
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295 , F 141, S 8, H S 29024, I/A 24 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-39
- Cesado D. José Antonio Mellado Ballastra como persona física representante de la sociedad JOSE DEL RIO MIERA SLP, Secretario del Consejo de Administración de GMI GLOBAL SL, y nombrado en su lugar D. Jorge Fernández Sanz, con DNI 13773502-K
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295 , F 140, S 8, H S 29024, I/A 23 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-39
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 68, S 8, H S 29024, I/A 22 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 68, S 8, H S 29024, I/A 22 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-39
- Como consecuencia del cese de LENER ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS SL como Secretario de la sociedad GMI GLOBAL SL, queda cesado su representante-persona física D. Santiago Torent López de Lamadrid. Se nombra a D. José Antonio Mellado Ballastra, con DNI 45530542-H, persona física representante de la sociedad JOSE DEL RIO MIERA SLP. Cese de Dª Leticia Collado García como representante-persona física de GMI GLOBAL SL en la administración de GLOBAL METWIRE INJECTION SL y nombramiento, en su lugar, de D. José Luis Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 68, S 8, H S 29024, I/A 21 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-39
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 68, S 8, H S 29024, I/A 21 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-39
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 68, S 8, H S 29024, I/A 21 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 68, S 8, H S 29024, I/A 20 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 67, S 8, H S 29024, I/A 19 (26/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-39