CORE 3D PROTECH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Navarcles, Km. 4
Código Postal 08251
Municipio Santpedor
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORE 3D PROTECH SL
CIF B65642761
Capital Social 175000.0 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Fecha de Constitución 21/09/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AVINENT SCIENCE AND TECHNOLOGY SL
VINCULACIONES DE CORE 3D PROTECH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORE 3D PROTECH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVINENT SCIENCE AND TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 18/01/2017 | 07/03/2019 |
Cortina Torner Joan | Apoderado Solidario | 20/06/2013 | 07/03/2019 |
Giralt Cadevall Albert | Apoderado | 21/10/2011 | 07/03/2019 |
Giralt Cadevall Albert | REPR.143 RRM | 18/01/2017 | 07/03/2019 |
Palomar Navarro Gabriel | Apoderado Solidario | 11/11/2014 | 07/03/2019 |
Viladrich Colom Estanislao | Apoderado Solidario | 20/06/2013 | 07/03/2019 |
AVINENT IMPLANT SYSTEM SL | Administrador Unico | 06/06/2013 | 18/01/2017 |
Giralt Cadevall Albert | REPR.143 RRM | 06/06/2013 | 18/01/2017 |
Cortina Torner Juan | Administrador Solidario | 14/10/2011 | 06/06/2013 |
Viladrich Colom Estanislao | Administrador Solidario | 14/10/2011 | 06/06/2013 |
ACTOS BORME DE CORE 3D PROTECH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 143, S 8, H B 413735, I/A 9 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-08
- MODIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO SOCIAL, QUEDANDO ESTABLECIDO EN "CARRETERA DE NAVARCLES NUM.107 POLIGON SANTA ANNA I, SANTPEDOR"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43281 , F 143, S 8, H B 413735, I/A 8 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42812 , F 81, S 8, H B 413735, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42812 , F 81, S 8, H B 413735, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42812 , F 80, S 8, H B 413735, I/A 6 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42812 , F 79, S 8, H B 413735, I/A 5 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42812 , F 79, S 8, H B 413735, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42812 , F 79, S 8, H B 413735, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-08
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 165.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 175.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.650,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42812 , F 72, S 8, H B 413735, I/A 3 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42812 , F 75, S 8, H B 413735, I/A 2 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08