CORDOBESA DE ENERGIAS RENOVABLES 16 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 57
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORDOBESA DE ENERGIAS RENOVABLES 16 SL
CIF B92899624
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 03/12/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario INFRACLASS RENEWABLES SPAIN SL
VINCULACIONES DE CORDOBESA DE ENERGIAS RENOVABLES 16 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORDOBESA DE ENERGIAS RENOVABLES 16 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bemm Thomas | Apoderado | 14/04/2009 | 18/08/2015 |
Bemm Thomas | Apoderado | 05/09/2013 | 18/08/2015 |
Bemm Thomas | Apoderado | 11/11/2009 | 18/08/2015 |
Bemm Thomas | Apoderado Mancomunado | 20/12/2011 | 18/08/2015 |
Bemm Thomas | Administrador Mancomunado | 19/12/2011 | 18/08/2015 |
Ebner Michael | Administrador Mancomunado | 11/06/2014 | 18/08/2015 |
Ebner Michael | Apoderado | 05/09/2013 | 18/08/2015 |
Friedgen Guy Leon Albert | Apoderado | 05/09/2013 | 18/08/2015 |
Graser Martin | Apoderado | 05/09/2013 | 18/08/2015 |
Hack Sonja | Apoderado | 05/09/2013 | 18/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORDOBESA DE ENERGIAS RENOVABLES 16 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26618 , F 94, S 8, H M 479691, I/A 11 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26618 , F 94, S 8, H M 479691, I/A 11 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26618 , F 93, S 8, H M 479691, I/A 10 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26618 , F 93, S 8, H M 479691, I/A 10 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26618 , F 93, S 8, H M 479691, I/A 9 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26618 , F 93, S 8, H M 479691, I/A 9 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
- C/ VELAZQUEZ 57 - 3º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26618 , F 92, S 8, H M 479691, I/A 8 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26618 , F 92, S 8, H M 479691, I/A 7 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26618 , F 92, S 8, H M 479691, I/A 6 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26618 , F 91, S 8, H M 479691, I/A 5 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28