CORDILLERA FOTOVOLTAICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ortega y Gasset, 4
Código Postal 30540
Municipio Blanca
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORDILLERA FOTOVOLTAICA SL
CIF B98397557
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 25/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CORDILLERA FOTOVOLTAICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORDILLERA FOTOVOLTAICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boj Cordoba Javier | Apoderado Solidario | 06/11/2013 | 07/02/2023 |
Catalina Maria Lopez Lorca | Liquidador | 07/02/2023 | 07/02/2023 |
Catalina Maria Lopez Lorca | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
Lopez Lorca Catalina Maria | Administrador Unico | 27/04/2016 | 07/02/2023 |
Mas Valor Juan | Apoderado Solidario | 06/11/2013 | 07/02/2023 |
Ruiz Molina Antonio Jesus | Apoderado Solidario | 06/11/2013 | 07/02/2023 |
Sanchez Jordan Mari Cruz | Apoderado Solidario | 06/11/2013 | 07/02/2023 |
Sanchez Jordan Mari Cruz | Administrador Mancomunado | 06/11/2013 | 07/02/2023 |
Boj Cordoba Javier | Administrador Mancomunado | 27/04/2016 | |
Boj Cordoba Javier | Administrador Unico | 06/11/2013 | 27/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORDILLERA FOTOVOLTAICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 131, S 8, H MU 93334, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 131, S 8, H MU 93334, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 131, S 8, H MU 93334, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 131, S 8, H MU 93334, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 131, S 8, H MU 93334, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-30
- C/ ORTEGA Y GASSET 4 2º (BLANCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 125, S 8, H MU 93334, I/A 2 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9401, L 6683, F 124, S 8, H V 146185, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9401, L 6683, F 124, S 8, H V 146185, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9401, L 6683, F 124, S 8, H V 146185, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9401, L 6683, F 124, S 8, H V 146185, I/A 2 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-46