COQUILLAS DE ALUMINIO 2001 SL - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social COQUILLAS DE ALUMINIO 2001 SL
CIF B95194817
Actividad Fundición de otros metales no férreos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Espina Valiño Alberto
VINCULACIONES DE COQUILLAS DE ALUMINIO 2001 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COQUILLAS DE ALUMINIO 2001 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espina Valiño Alberto | Administrador Unico | 21/06/2019 | 07/10/2020 |
Junquera Flores Esteban | Apoderado | 23/04/2015 | 07/10/2020 |
Junquera Landeta Amaia | Apoderado | 26/02/2020 | 07/10/2020 |
Alas Montes Luis Marino | Administrador Unico | 19/09/2016 | 21/06/2019 |
Espina Valiño Alberto | Administrador Unico | 17/10/2012 | 19/09/2016 |
Junquera Flores Esteban | Administrador Unico | 17/10/2012 |
ACTOS BORME DE COQUILLAS DE ALUMINIO 2001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 71, S 8, H BI 33422, I/A 7 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COQUILLAS DE ALUMINIO 2001 SL
Nif:B95194817
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Parte Dispositiva:
SE DECLARA LA CONCLUSION DEL CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE LA MASA ACTIVA
Fecha de Resolución:14/07/2020
Número Procedimiento Concursal:738/2020
Datos Registrales:
Tomo:
4147
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-33422
Inscripción:
7
Fecha Inscripción07/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 71, S 8, H BI 33422, I/A 7 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COQUILLAS DE ALUMINIO 2001 SL
Nif:B95194817
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Parte Dispositiva:
SE DECLARA EL CONCURSO VOLUNTARIO DE "COQUILLAS DE ALUMINIO 2001 SL"
Fecha de Resolución:14/07/2020
Número Procedimiento Concursal:738/2020
Datos Registrales:
Tomo:
4147
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-33422
Inscripción:
7
Fecha Inscripción07/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 71, S 8, H BI 33422, I/A 7 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 69, S 8, H BI 33422, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 69, S 8, H BI 33422, I/A 5 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 69, S 8, H BI 33422, I/A 5 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 68, S 8, H BI 33422, I/A 4 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 68, S 8, H BI 33422, I/A 4 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 66, S 8, H BI 33422, I/A 3 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 66, S 8, H BI 33422, I/A 2 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-48