COPY RIVAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Integracion, 2
Código Postal 28523
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COPY RIVAS SL
CIF B88002209
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 10/01/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COPY RIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COPY RIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hueros Garcia Maria Del Carmen | Administrador Unico | 24/11/2022 | 21/12/2022 |
Hueros Garcia Maria Del Carmen | Apoderado | 28/02/2018 | 21/12/2022 |
Hueros Garcia Maria Del Carmen | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Yakimova Dzhuliya-hristova | Administrador Unico | 29/01/2018 | 24/11/2022 |
ACTOS BORME DE COPY RIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 86, S 8, H M 660279, I/A 4 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 86, S 8, H M 660279, I/A 4 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 86, S 8, H M 660279, I/A 4 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 86, S 8, H M 660279, I/A 4 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 85, S 8, H M 660279, I/A 3 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 85, S 8, H M 660279, I/A 3 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 85, S 8, H M 660279, I/A 2 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 81, S 8, H M 660279, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Dirección:AVDA DE LA INTEGRACION Nº 2, 2º B (RIVAS-VACIAMADRID)
Comienzo de operaciones:10/01/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimiento especializado abierto al público. Si las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de la actividad/alguna de las actividades comprendidas en el objeto social, algún título profesional o autorización
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36913 , F 81, S 8, H M 660279, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28