COPISTERIA IBERIA SL - EXTINGUIDA
Razón Social COPISTERIA IBERIA SL
CIF B01715622
Capital Social 36646.0 Euros
Fecha de Constitución 09/07/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COPISTERIA IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COPISTERIA IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTILASER IBERICA SL | Administrador Unico | 21/04/2021 | 19/12/2022 |
Jorge Fernandez Fernandez | Liquidador | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
Jorge Fernandez Fernandez | Administrador Unico | 24/07/2020 | 21/04/2021 |
ACTOS BORME DE COPISTERIA IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 175, S 8, H GI 67078, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 175, S 8, H GI 67078, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-17
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 33.646,00 | Euros |
Capital Actual: | 36.646,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.121,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 175, S 8, H GI 67078, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 175, S 8, H GI 67078, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 175, S 8, H GI 67078, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-17
- C/ MIGDIA 120 BAJOS (GIRONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 175, S 8, H GI 67078, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 175, S 8, H GI 67078, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 175, S 8, H GI 67078, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 173, S 8, H GI 67078, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-17
Dirección:G.V. JAUME I 3 ENTLO B (GIRONA)
Comienzo de operaciones:09/07/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La prestación, a empresas y particulares, de servicios propios de copistería, impresión de textos e imágenes por cualquier procedimiento o sistema, trípticos, dípticos, flyers, tarjetas de vista, encuadernaciones, plastificaciones, comercio de productos de papelería, artículos de escritorio y dibujo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 173, S 8, H GI 67078, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-17