COPERCHAPA SL - EXTINGUIDA
Municipio Yecla
Provincia Murcia
Razón Social COPERCHAPA SL
CIF B30156491
Actividad Fabricación de otros muebles
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COPERCHAPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COPERCHAPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Damian Puche Polo | Liquidador Mancomunado | 30/10/2019 | 05/02/2021 |
Miguel Angel Beteta Medina | Liquidador Mancomunado | 30/10/2019 | 05/02/2021 |
Jesus Beteta Cano | Administrador Unico | 07/07/2011 | 30/10/2019 |
Jesus Beteta Cano | Administrador Mancomunado | 07/07/2011 | |
Jose Puche Lopez | Administrador Mancomunado | 07/07/2011 |
ACTOS BORME DE COPERCHAPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 71, S 8, H MU 11344, I/A 10 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 71, S 8, H MU 11344, I/A 10 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 71, S 8, H MU 11344, I/A 9 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 71, S 8, H MU 11344, I/A 9 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 71, S 8, H MU 11344, I/A 9 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 71, S 8, H MU 11344, I/A 9 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 71, S 8, H MU 11344, I/A 8 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 71, S 8, H MU 11344, I/A 8 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 71, S 8, H MU 11344, I/A 8 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-30