COORDINADORA INTEGRAL OPTICA DE SERVICIOS AGRUPADOS SL
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social COORDINADORA INTEGRAL OPTICA DE SERVICIOS AGRUPADOS SL
CIF B82396235
Capital Social 260590.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Teléfono 91 640 29 80
Página Web www.cione.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ramos Acosta Jose Esteban
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE COORDINADORA INTEGRAL OPTICA DE SERVICIOS AGRUPADOS SL
VINCULACIONES DE COORDINADORA INTEGRAL OPTICA DE SERVICIOS AGRUPADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COORDINADORA INTEGRAL OPTICA DE SERVICIOS AGRUPADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Santos Fraile Jose Antonio | Apoderado | 13/12/2023 | |
Dopacio Perez Florencio | Apoderado | 13/12/2023 | |
Garcia Fernandez Miguel Angel | Apoderado | 13/12/2023 | |
Martin Muñoz Juan Carlos | Apoderado | 13/12/2023 | |
Moragues Romano Miguel Felix | Apoderado | 13/12/2023 | |
Ramos Acosta Jose Esteban | Apoderado | 13/12/2023 | |
Rusillo Fernandez Manuel | Apoderado | 13/12/2023 | |
Araujo Nespereira Gerson | Consejero | 12/12/2023 | |
Garcia Paya Francisco Ismael | Consejero | 12/12/2023 | |
Gonzalez Miro Lopez Javier | Consejero | 12/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COORDINADORA INTEGRAL OPTICA DE SERVICIOS AGRUPADOS SL
Capital Anterior: | 273.240,00 | Euros |
Disminución de capital | 12.650,00 | Euros |
Capital Actual: | 260.590,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 243860, I/A 42 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Capital Anterior: | 303.600,00 | Euros |
Disminución de capital | 30.360,00 | Euros |
Capital Actual: | 273.240,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 243860, I/A 41 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46118 , F 1, S 8, H M 243860, I/A 40 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32924 , F 143, S 8, H M 243860, I/A 39 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32924 , F 143, S 8, H M 243860, I/A 39 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32924 , F 143, S 8, H M 243860, I/A 38 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
- Se omitió publicar por error en la inscripción 36 el cese de MORAGUES ROMANO MIGUEL FELIX como presidente del consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32924 , F 140, S 8, H M 243860, I/A 36 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32924 , F 140, S 8, H M 243860, I/A 36 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
- Se publicó por error en la inscripción 35 el nombramiento de MORAGUES ROMANO MIGUEL FELIX como Consejero, siendo lo correcto Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32924 , F 139, S 8, H M 243860, I/A 35 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32924 , F 141, S 8, H M 243860, I/A 37 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28