COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LA RIOJA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Villanueva, 1
Código Postal 26001
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LA RIOJA SA
CIF A26366575
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/04/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LA RIOJA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LA RIOJA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Alonso Ismael | Liquidador | 23/06/2016 | 04/09/2017 |
Andres Herce Eduardo Tomas | Liquidador | 23/06/2016 | 04/09/2017 |
Berrozpe Sanchez Miguel Angel | Liquidador | 23/06/2016 | 04/09/2017 |
Andres Alonso Ismael | Consejero | 03/02/2016 | 23/06/2016 |
Andres Alonso Ismael | Presidente | 03/02/2016 | 23/06/2016 |
Andres Herce Eduardo Tomas | Secretario | 03/02/2016 | 23/06/2016 |
Andres Herce Eduardo Tomas | Consejero | 03/02/2016 | 23/06/2016 |
Berrozpe Sanchez Miguel Angel | Consejero | 03/02/2016 | 23/06/2016 |
Andres Alonso Ismael | Vicepresidente | 03/02/2016 | |
Andres Alonso Ismael | Consejero Delegado Mancomunado | 03/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LA RIOJA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 192, S 8, H LO 9380, I/A 10 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 191, S 8, H LO 9380, I/A 9 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-26
- C/ MIGUEL VILLANUEVA 1 1º A (LOGROÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 191, S 8, H LO 9380, I/A 9 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 191, S 8, H LO 9380, I/A 9 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 191, S 8, H LO 9380, I/A 9 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-26
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 191, S 8, H LO 9380, I/A 8 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-26
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 191, S 8, H LO 9380, I/A 8 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-26
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 191, S 8, H LO 9380, I/A 8 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 191, S 8, H LO 9380, I/A 7 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-26
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 191, S 8, H LO 9380, I/A 7 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-26