COOL-A-CATERING 180 CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gobelas, 17
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COOL-A-CATERING 180 CAPITAL SL
CIF B01673292
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor
Fecha de Constitución 26/06/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario AZYS GESTION Y DESARROLLO COMERCIAL SA
VINCULACIONES DE COOL-A-CATERING 180 CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COOL-A-CATERING 180 CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZYS GESTION Y DESARROLLO COMERCIAL SA | Socio Unico | 06/07/2020 | 22/02/2023 |
Cobos Rodriguez Manuel | Apoderado Solidario | 07/07/2020 | 22/02/2023 |
Jerez Serrano Ricardo | Apoderado Solidario | 07/07/2020 | 22/02/2023 |
Martin Campillo Rosario Eugenia | Apoderado | 07/07/2020 | 22/02/2023 |
Ruiz Plaza Alfredo | Administrador Unico | 06/07/2020 | 22/02/2023 |
Ruiz Plaza Alfredo | Liquidador | 22/02/2023 | 22/02/2023 |
ACTOS BORME DE COOL-A-CATERING 180 CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40638 , F 162, S 8, H M 721159, I/A 5 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40638 , F 162, S 8, H M 721159, I/A 5 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40638 , F 162, S 8, H M 721159, I/A 5 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40638 , F 162, S 8, H M 721159, I/A 5 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
- LCNAE 4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40638 , F 162, S 8, H M 721159, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40638 , F 161, S 8, H M 721159, I/A 2 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40638 , F 162, S 8, H M 721159, I/A 3 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40638 , F 157, S 8, H M 721159, I/A 1 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40638 , F 157, S 8, H M 721159, I/A 1 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Dirección:C/ GOBELAS, N. 17, 1. A, (MADRID)
Comienzo de operaciones:26/06/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto: (CNAE de la actividad principal 7740) La explotación de nombres comerciales, estudios de mercado y exploración operativa de marcas comerciales tanto en España como en otros mercados. = CNAE 7740, 7320 - explotación de nombres comerciales, estudios de mercado, y explorac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40638 , F 157, S 8, H M 721159, I/A 1 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28