CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS SL
CIF B43872506
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/09/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-ENERGY TIMANFALLA SL
VINCULACIONES DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Cabrejas Azagra Adrian | Administrador Solidario | 04/09/2020 | 23/11/2020 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 04/09/2020 | 23/11/2020 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Q-ENERGY TIMANFALLA SL | Socio Unico | 04/09/2020 | 23/11/2020 |
Q-ENERGY TIMANFALLA SL | Administrador Solidario | 04/09/2020 | 23/11/2020 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40539 , F 144, S 8, H M 719655, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40539 , F 144, S 8, H M 719655, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40539 , F 140, S 8, H M 719655, I/A 4 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40539 , F 140, S 8, H M 719655, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 111, S 8, H VI 13746, I/A 7 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 111, S 8, H VI 13746, I/A 7 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 111, S 8, H VI 13746, I/A 7 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 111, S 8, H VI 13746, I/A 7 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
- C/ JENNER 3 - PLANTA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40539 , F 140, S 8, H M 719655, I/A 2 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 110, S 8, H VI 13746, I/A 6 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-01