CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO SL
CIF B43872530
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-ENERGY TIMANFALLA SL
VINCULACIONES DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Cabrejas Azagra Adrian | Administrador Solidario | 24/09/2020 | 23/11/2020 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Q-ENERGY TIMANFALLA SL | Socio Unico | 24/09/2020 | 23/11/2020 |
Q-ENERGY TIMANFALLA SL | Administrador Solidario | 24/09/2020 | 23/11/2020 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Arevalo Bertomeu David | Apoderado | 16/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40865 , F 193, S 8, H M 724919, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40865 , F 193, S 8, H M 724919, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40865 , F 190, S 8, H M 724919, I/A 4 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40865 , F 190, S 8, H M 724919, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
- C/ JENNER 3 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40865 , F 190, S 8, H M 724919, I/A 2 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Designado don Daniel Parejo del Río como representante físico del administrador solidario "Q-ENERGY TIMANFALLA, S. L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 170, S 8, H NA 27873, I/A 4 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 170, S 8, H NA 27873, I/A 4 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 170, S 8, H NA 27873, I/A 4 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 170, S 8, H NA 27873, I/A 4 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-31
- RECTIFICADA la inscripción 2ª del Reg. Mercantil de Tarragona, contenida en la 1ª del Reg. Mercantil de Navarra, en el sentido de hacer constar que por error, se indicó que el socio único era DON JOSE JAVIER ARBELOA MATEO, cuando era en realidad "ELECTRIFICACIONES ARALAR SAL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 170, S 8, H NA 27873, I/A 3 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-31