CONVERTIDOR SOLAR DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villanueva, 31
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONVERTIDOR SOLAR DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE SL
CIF B99122939
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 21/08/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 9REN SL
VINCULACIONES DE CONVERTIDOR SOLAR DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONVERTIDOR SOLAR DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adroher Perez Esther | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 29/09/2017 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 9REN SL | Socio Unico | 06/05/2009 | 29/09/2017 |
Tinkler Zampiga Vanessa Luise | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 29/09/2017 |
Wanek Daniel Louis | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 29/09/2017 |
CONVERTIDOR SOLAR CUATROCIENTOS QUINCE SL | Administrador Unico | 30/01/2017 | |
Gorbeña Yllera Javier | Representante | 30/01/2017 |
ACTOS BORME DE CONVERTIDOR SOLAR DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25970 , F 107, S 8, H M 468157, I/A 6 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25970 , F 107, S 8, H M 468157, I/A 6 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
- C/ VILLANUEVA - NUMERO 31, 1º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25970 , F 107, S 8, H M 468157, I/A 5 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25970 , F 107, S 8, H M 468157, I/A 5 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25970 , F 107, S 8, H M 468157, I/A 5 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25970 , F 107, S 8, H M 468157, I/A 5 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
- C/ ALCALA 65 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25970 , F 106, S 8, H M 468157, I/A 4 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25970 , F 106, S 8, H M 468157, I/A 4 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-28