CONUBEN SL
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social CONUBEN SL
CIF B21199930
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Teléfono 95 928 17 68
VINCULACIONES DE CONUBEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONUBEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Pavon Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/06/2009 | 21/12/2010 |
Guerrero Garrido Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2009 | 16/07/2009 |
Cobos Perez Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2009 | |
Martin Hernan Jose Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2009 |
ACTOS BORME DE CONUBEN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 158, S 8, H H 3297,H , I/ 35 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 157, S 8, H H 3297,H , I/ 34 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 157, S 8, H H 3297,H , I/ 33 (27/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 658 , F 80, S 8, H H 3297,H , I/ 32 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 658 , F 80, S 8, H H 3297,H , I/ 31 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-21
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-61-21
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-61-21