CONTROLNANO TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Albert Einstein, 5
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONTROLNANO TECHNOLOGIES SL
CIF B40516445
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 24/07/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Paterna Advanced Creativity & Knowledge Accelerato
VINCULACIONES DE CONTROLNANO TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTROLNANO TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ocaña De Miguel Gemma Olivia | Apoderado | 11/03/2021 | 27/04/2023 |
Paterna Advanced Creativity & Knowledge Accelerato | Socio Unico | 01/08/2018 | 27/04/2023 |
Paterna Advanced Creativity & Knowledge Accelerato | Administrador Unico | 01/08/2018 | 27/04/2023 |
Paterna Advanced Creativity & Knowledge Accelerato | Liquidador Unico | 27/04/2023 | 27/04/2023 |
ACTOS BORME DE CONTROLNANO TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 150, S 8, H V 183197, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 150, S 8, H V 183197, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. Don Francisco Javier Zabaleta Meri con DNI/NIF número 22.689.010-Q ha sido designado persona física representante de la entidad "PATERNA ADVANCED CREATIVITY & KNOWLEDGE ACCELERATOR SL" que ha sido nombrada liquidadora única
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 150, S 8, H V 183197, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 150, S 8, H V 183197, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 150, S 8, H V 183197, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 149, S 8, H V 183197, I/A 2 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 148, S 8, H V 183197, I/A 1 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 148, S 8, H V 183197, I/A 1 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-46
Dirección:C/ ALBERT EINSTEIN 5 - PARQUE TECNOLOGICO (PATERNA)
Comienzo de operaciones:24/07/18
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:El diseño, investigación y desarrollo tecnológico, producción, fabricación, comercialización y explotación de todo tipo de equipos, dispositivos y maquinas para la realización de todo tipo de ensayos ambientales o muestreos que permitan conocer cuantitativamente la presencia de nanopartículas o nano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 148, S 8, H V 183197, I/A 1 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-46