CONTROL GRAFIC SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 91
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONTROL GRAFIC SA
CIF A08588840
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CONTROL GRAFIC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTROL GRAFIC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daunis Pujades Rafael | Secretario | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
Daunis Pujades Rafael | Consejero | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
Daunis Pujades Rafael | Secretario | 05/08/2009 | 17/07/2015 |
Daunis Pujades Rafael | Consejero | 05/08/2009 | 17/07/2015 |
Lara Aparicio Miguel | Presidente | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
Lara Aparicio Miguel | Consejero | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
Lara Aparicio Miguel | Presidente | 05/08/2009 | 17/07/2015 |
Lara Aparicio Miguel | Consejero | 05/08/2009 | 17/07/2015 |
Mercader Liborio Nuria | Consejero | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
Mercader Liborio Nuria | Liquidador | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONTROL GRAFIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21313 , F 78, S 8, H B 20029, I/A 23 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21313 , F 78, S 8, H B 20029, I/A 23 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21313 , F 78, S 8, H B 20029, I/A 23 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21313 , F 78, S 8, H B 20029, I/A 22 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21313 , F 78, S 8, H B 20029, I/A 22 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21313 , F 77, S 8, H B 20029, I/A 21 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21313 , F 77, S 8, H B 20029, I/A 20 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08