CONTROL DE LA CONSTRUCCION 09 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago Diego Madrazo, 12
Código Postal 37006
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONTROL DE LA CONSTRUCCION 09 SL
CIF B37492881
Capital Social 4500.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 15/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION 09 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION 09 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Gajate Francisco Emilio | Liquidador | 04/06/2013 | 04/06/2013 |
Sanchez Gajate Francisco Emilio | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2010 | 04/06/2013 |
Sanchez Gajate Francisco Emilio | Administrador Unico | 26/09/2011 | 04/06/2013 |
Sanchez Hernandez Alberto Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2010 | 04/06/2013 |
Sanchez Parazuelo Ruben | Administrador Unico | 27/01/2010 | 26/09/2011 |
ACTOS BORME DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION 09 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 40, S 8, H SA 13249, I/A 4 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 40, S 8, H SA 13249, I/A 4 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-37
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 40, S 8, H SA 13249, I/A 4 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 40, S 8, H SA 13249, I/A 4 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 40, S 8, H SA 13249, I/A 3 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 40, S 8, H SA 13249, I/A 3 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-37
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 39, S 8, H SA 13249, I/A 2 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 38, S 8, H SA 13249, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-37
Dirección:C/ SANTIAGO DIEGO MADRAZO 12 5º B (SALAMANCA)
Comienzo de operaciones:15/01/10
Capital:4.500,00 Euros
Objeto social:el asesoramiento en ingeniería y arquitectura civil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 38, S 8, H SA 13249, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-37