CONTROL DE ENERGIAS EN COOPERATIVAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Santa Isabel, 7
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social CONTROL DE ENERGIAS EN COOPERATIVAS SL
CIF B99336109
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 10/02/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario SCOOP AGRARIA SAN LAMBERTO
VINCULACIONES DE CONTROL DE ENERGIAS EN COOPERATIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTROL DE ENERGIAS EN COOPERATIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCOOP AGRARIA SAN LAMBERTO | Socio Unico | 26/05/2015 | 12/12/2019 |
SCOOP AGRARIA SAN LAMBERTO | Administrador Unico | 26/05/2015 | 12/12/2019 |
SCOOP AGRARIA SAN LAMBERTO | Liquidador | 12/12/2019 | 12/12/2019 |
Labarta Lisa Jesus Carlos | Administrador Mancomunado | 14/09/2012 | 26/05/2015 |
Perez Pascual Javier | Administrador Mancomunado | 14/09/2012 | 26/05/2015 |
Planas Abad Javier | Administrador Mancomunado | 14/09/2012 | 26/05/2015 |
ACTOS BORME DE CONTROL DE ENERGIAS EN COOPERATIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 168, S 8, H Z 53769, I/A 4 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 168, S 8, H Z 53769, I/A 4 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 168, S 8, H Z 53769, I/A 4 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 168, S 8, H Z 53769, I/A 4 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 168, S 8, H Z 53769, I/A 3 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 168, S 8, H Z 53769, I/A 3 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 168, S 8, H Z 53769, I/A 3 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 168, S 8, H Z 53769, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 166, S 8, H Z 53769, I/A 1 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-50
Dirección:AVDA SANTA ISABEL 7 (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:10/02/12
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:-El aprovechamiento de combustibles y materias o energías primarias de cualquier clase para instalaciones propias o ajenas, así como la realización de toda clase de actividades relacionadas con la comercialización y compraventa de productos energéticos y de materias primas en los mercados instituido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 166, S 8, H Z 53769, I/A 1 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-50