CONTRERAS PAZ SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Empedrada, 3
Código Postal 34002
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONTRERAS PAZ SLP
CIF B34241612
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 09/09/2008
Nombres Anteriores
- JAVIER CONTRERAS CRESPO SLP
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gonzalez Fernandez Jose Fernando
VINCULACIONES DE CONTRERAS PAZ SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTRERAS PAZ SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Fernandez Jose Fernando | Socio Unico | 12/04/2013 | 27/06/2018 |
Gonzalez Fernandez Jose Fernando | Administrador Unico | 12/04/2013 | 27/06/2018 |
Contreras Paz Jose Javier | Administrador Unico | 12/04/2013 |
ACTOS BORME DE CONTRERAS PAZ SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 169, S 8, H P 6001, I/A 6 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-34
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 169, S 8, H P 6001, I/A 6 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 169, S 8, H P 6001, I/A 6 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-34
- Otras modificaciones estatutarias: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 169, S 8, H P 6001, I/A 5 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 169, S 8, H P 6001, I/A 5 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 169, S 8, H P 6001, I/A 5 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-34
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 169, S 8, H P 6001, I/A 5 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-34
- C/ EMPEDRADA 3 1º B (PALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 169, S 8, H P 6001, I/A 4 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-34
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-153-34
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-34