CONTRATAS SOMAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social CONTRATAS SOMAR SL
CIF B30538847
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONTRATAS SOMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTRATAS SOMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christine Noelle Soto Rossetti | Liquidador | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
Christine Noelle Soto Rossetti | Administrador Unico | 19/10/2015 | 01/09/2020 |
Pedro Soto Pallares | Administrador Unico | 25/01/2012 | 19/10/2015 |
Juan Martinez Morote | Administrador Solidario | 25/01/2012 | |
Pedro Soto Pallares | Administrador Solidario | 25/01/2012 |
ACTOS BORME DE CONTRATAS SOMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 64, S 8, H MU 22403, I/A 6 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 64, S 8, H MU 22403, I/A 6 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 64, S 8, H MU 22403, I/A 6 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 64, S 8, H MU 22403, I/A 6 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 64, S 8, H MU 22403, I/A 5 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 64, S 8, H MU 22403, I/A 5 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 64, S 8, H MU 22403, I/A 4 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 64, S 8, H MU 22403, I/A 4 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 64, S 8, H MU 22403, I/A 4 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30