CONTRAPAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mejia Lequerica, 1
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CONTRAPAL SL
CIF B81965816
Actividad Fabricación de chapas y tableros de madera
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Carreño Fernandez Jose Antonio
VINCULACIONES DE CONTRAPAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTRAPAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreño Fernandez Federico | Consejero | 18/12/2017 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Federico | Apoderado Solidario | 12/09/2016 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Francisco | Secretario | 18/12/2017 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Francisco | Consejero | 18/12/2017 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Francisco | Apoderado Solidario | 12/09/2016 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Presidente | 18/12/2017 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Consejero | 18/12/2017 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Apoderado Solidario | 12/09/2016 | 30/09/2020 |
Fernandez Marin Regalada | Administrador Unico | 16/03/2009 | 18/12/2017 |
Carreño Martinez Francisco | Administrador Unico | 16/03/2009 |
ACTOS BORME DE CONTRAPAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12848 , F 158, S 8, H M 206484, I/A 7 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
- CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS DE ESTA SOCIEDAD AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DENOMINADA "UNION FRANCAMAR SL" DOMICILIADA EN MURCIA, HOJA MU-47463
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12848 , F 158, S 8, H M 206484, I/A 7 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 231 DEL RRM, AL SER ABSORBIDA POR UNION FRANCAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12848 , F 157, S 8, H M 206484, I/A 6-M (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12848 , F 157, S 8, H M 206484, I/A 6 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los artículos 8, 10, 12, 14, 15 y 16
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12848 , F 157, S 8, H M 206484, I/A 6 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12848 , F 157, S 8, H M 206484, I/A 6 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12848 , F 157, S 8, H M 206484, I/A 6 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12848 , F 156, S 8, H M 206484, I/A 5 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-242-28