CONTRACT TRANSIT BARCELONA SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Amalia Soler, 171
Código Postal 08720
Municipio Vilafranca del Penedès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONTRACT TRANSIT BARCELONA SLL
CIF B65638959
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros muebles
Fecha de Constitución 19/09/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONTRACT TRANSIT BARCELONA SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTRACT TRANSIT BARCELONA SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Biscarri Esquius Joan | Apoderado | 21/11/2011 | 14/06/2023 |
Llopart Amat Miquel | Administrador Unico | 18/11/2011 | 14/06/2023 |
Velayos Catafal Anna | Administrador Concursal | 31/05/2016 | 14/06/2023 |
ACTOS BORME DE CONTRACT TRANSIT BARCELONA SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42858 , F 45, S 8, H B 416069, I/A 4 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 281/2016, AUTO FIRME DE FECHA 18/04/2023, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42858 , F 45, S 8, H B 416069, I/A 4 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-08
Administrador Concursal
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42858 , F 45, S 8, H B 416069, I/A 4 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 281/2016, AUTO FIRME DE FECHA 06/04/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42858 , F 44, S 8, H B 416069, I/A 3 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42858 , F 44, S 8, H B 416069, I/A 3 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42858 , F 43, S 8, H B 416069, I/A 2 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42858 , F 39, S 8, H B 416069, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-08
Dirección:CL AMALIA SOLER Num.171 P.7 PTA.1 (VILAFRANCA DEL PENEDES)
Comienzo de operaciones:19/09/11
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MOBILIARIO PARA COLECTIVIDADES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42858 , F 39, S 8, H B 416069, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-08