CONTINENTAL INDUSTRIAL DE PANELES SA - EXTINGUIDA
Provincia Zaragoza
Razón Social CONTINENTAL INDUSTRIAL DE PANELES SA
CIF A99041675
Actividad Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Fecha de Constitución 19/01/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CONTINENTAL INDUSTRIAL DE PANELES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTINENTAL INDUSTRIAL DE PANELES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leciñena Millan Jose Maria | Apoderado Solidario | 23/02/2012 | |
Leciñena Millan Jose Maria | Liquidador Solidario | 23/02/2012 | 23/02/2012 |
Leciñena Millan Jose Maria | Secretario | 09/02/2010 | 23/02/2012 |
Leciñena Millan Jose Maria | Consejero | 09/02/2010 | 23/02/2012 |
Leciñena Millan Maria | Apoderado Solidario | 23/02/2012 | |
Leciñena Millan Maria | Liquidador Solidario | 23/02/2012 | 23/02/2012 |
Leciñena Millan Maria | Presidente | 09/02/2010 | 23/02/2012 |
Leciñena Millan Maria | Consejero | 09/02/2010 | 23/02/2012 |
LECIÑENA SA | Vicepresidente | 06/02/2012 | 23/02/2012 |
LECIÑENA SA | Consejero | 06/02/2012 | 23/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONTINENTAL INDUSTRIAL DE PANELES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 79, S 8, H Z 37381, I/A 5 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 79, S 8, H Z 37381, I/A 5 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 79, S 8, H Z 37381, I/A 5 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 79, S 8, H Z 37381, I/A 5 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-50
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 79, S 8, H Z 37381, I/A 5 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-50
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 79, S 8, H Z 37381, I/A 4 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 79, S 8, H Z 37381, I/A 4 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-50
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 79, S 8, H Z 37381, I/A 4 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-50