CONTINENTAL-COMERCIAL 21 SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CONTINENTAL-COMERCIAL 21 SL
CIF B85266708
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 30/10/2007
VINCULACIONES DE CONTINENTAL-COMERCIAL 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTINENTAL-COMERCIAL 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Revilla Valeriano | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2010 | 12/12/2017 |
Fernandez Sanchez Ana-maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2017 | 12/12/2017 |
Iglesias Campos Francisco | Representante | 08/03/2016 | 12/12/2017 |
Marques Rodriguez Miguel Angel | Apoderado | 26/08/2013 | 12/12/2017 |
Yeboles Lopez Carlos | Apoderado | 11/06/2014 | 12/12/2017 |
Carbajo De La Fuente Francisco Javier | Representante | 08/03/2016 | |
Herrero Mendoza Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2013 | 07/01/2016 |
Perez Reilegos Carlos | Apoderado | 22/05/2012 |
ACTOS BORME DE CONTINENTAL-COMERCIAL 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35629 , F 1, S 8, H M 449605, I/A 15 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35629 , F 1, S 8, H M 449605, I/A 15 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24970 , F 225, S 8, H M 449605, I/A 14 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24970 , F 225, S 8, H M 449605, I/A 13 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24970 , F 225, S 8, H M 449605, I/A 13 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24970 , F 225, S 8, H M 449605, I/A 12 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24970 , F 224, S 8, H M 449605, I/A 11 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24970 , F 223, S 8, H M 449605, I/A 10 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24970 , F 222, S 8, H M 449605, I/A 9 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24970 , F 222, S 8, H M 449605, I/A 8 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28