CONTINENT NORD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Layret, 114
Código Postal 08911
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONTINENT NORD SL
CIF B66963554
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 02/06/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONTINENT NORD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTINENT NORD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escribano Royo Francesc | Administrador Unico | 29/12/2017 | 05/01/2023 |
Escribano Royo Francesc | Liquidador | 05/01/2023 | 05/01/2023 |
Felani Rovira David | Apoderado Solidario | 08/01/2018 | 05/01/2023 |
Coll Oliveras Josep Maria | Administrador Unico | 03/03/2017 | 29/12/2017 |
ACTOS BORME DE CONTINENT NORD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 39, S 8, H B 499675, I/A 5 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 39, S 8, H B 499675, I/A 5 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 39, S 8, H B 499675, I/A 5 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
- CL FRANCESC LAYRET Num.114 P.BJ (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 39, S 8, H B 499675, I/A 4 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 38, S 8, H B 499675, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-08
- LA PRODUCCION,COMPRA,VENTA,ALQUILER,EDICION,REPRODUCCION,IMPORTACION,EXPORTACION,DISTRIBUCION,EXHIBICI ON Y FINANCIACION DE TODA CLASE DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES,EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y CUALQUIERA QUE SEA SU .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 37, S 8, H B 499675, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 37, S 8, H B 499675, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 37, S 8, H B 499675, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 37, S 8, H B 499675, I/A 1 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-08
Dirección:CL LLULL NUM.321 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:02/06/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4619 / INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS. OTRAS ACTIVIDADES: 4690 / COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO. 8299 / OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS EMPRESAS. 7490, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 37, S 8, H B 499675, I/A 1 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-08