CONTIBER SA - EXTINGUIDA
Razón Social CONTIBER SA
CIF A81907735
Actividad Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Mallo Carcioffi Jorge
VINCULACIONES DE CONTIBER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTIBER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amela Ayora Antonio | Secretario | 13/11/2009 | 15/07/2010 |
Amela Ayora Antonio | Consejero | 13/11/2009 | 15/07/2010 |
Amela Ayora Antonio | Consejero Delegado Solidario | 13/11/2009 | 15/07/2010 |
Francis Cronin Michael | Consejero | 05/03/2010 | 15/07/2010 |
Lantero Moreno Andres | Consejero Delegado Solidario | 13/11/2009 | 15/07/2010 |
Lantero Moreno Andres | Vicepresidente | 13/11/2009 | 15/07/2010 |
Lantero Moreno Andres | Consejero | 13/11/2009 | 15/07/2010 |
Mallo Carcioffi Jorge | Presidente | 13/11/2009 | 15/07/2010 |
Mallo Carcioffi Jorge | Consejero Delegado Solidario | 13/11/2009 | 15/07/2010 |
Mallo Carcioffi Jorge | Consejero | 13/11/2009 | 15/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONTIBER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15251 , F 203, S 8, H M 203742, I/A 35 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15251 , F 203, S 8, H M 203742, I/A 35 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE LA HOJA REGISTRAL AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA COMPAÑIA DOMICILIADA EN MADRID "LANTERO CARTON, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15251 , F 203, S 8, H M 203742, I/A 35 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-132-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15251 , F 203, S 8, H M 203742, I/A 34 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15251 , F 203, S 8, H M 203742, I/A 34 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15251 , F 203, S 8, H M 203742, I/A 33 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15251 , F 201, S 8, H M 203742, I/A 32 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15251 , F 201, S 8, H M 203742, I/A 32 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-207-28