CONTENIVAL 22 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de Terra Baixa, 1
Código Postal 08230
Municipio Matadepera
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONTENIVAL 22 SL
CIF B66335324
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/07/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONTENIVAL 22 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTENIVAL 22 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molina Saeta Juana | Administrador Unico | 02/07/2019 | 04/08/2021 |
Molina Saeta Juana | Liquidador | 04/08/2021 | 04/08/2021 |
JOSE LUIS VIZCAINO SL | Administrador Unico | 31/07/2014 | 02/07/2019 |
Vizcaino Gutierrez Jose Luis | REPR.143 RRM | 31/07/2014 | 02/07/2019 |
ACTOS BORME DE CONTENIVAL 22 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 128, S 8, H B 455498, I/A 3 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 128, S 8, H B 455498, I/A 3 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 128, S 8, H B 455498, I/A 3 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-08
- CL TERRA BAIXA Num.1 (MATADEPERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 128, S 8, H B 455498, I/A 2 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 128, S 8, H B 455498, I/A 2 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 128, S 8, H B 455498, I/A 2 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL UNICO SOCIO DON JOSE LUIS VIZCAINO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 126, S 8, H B 455498, I/A 1 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 126, S 8, H B 455498, I/A 1 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-08
Dirección:CL CALABRIA Num.95 (GARRIGA (LA))
Comienzo de operaciones:08/07/14
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:PROMOCIONAR,ADQUIRIR,TRANSMITIR,ENAJENAR,URBANIZAR,DIVIDIR Y PARCELAR TODA CLASE DE INMUEBLES,TERRENOS Y FINCAS RUSTICAS Y URBANAS,ASI COMO CONSTRUIR Y EXPLOTAR TALES BIENES,BIEN SEA DIRECTAMENTE,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 126, S 8, H B 455498, I/A 1 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-08