CONTENEDORES Y ESPACIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Esquerdo, 105
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONTENEDORES Y ESPACIOS SL
CIF B81558975
Capital Social 90132.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Propietario Pinilla Garcia Esteban
VINCULACIONES DE CONTENEDORES Y ESPACIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONTENEDORES Y ESPACIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pinilla Garcia Esteban | Socio Unico | 29/01/2015 | 12/01/2017 |
Rodriguez Escudero Joaquin | Apoderado | 16/03/2012 | 12/01/2017 |
ACTOS BORME DE CONTENEDORES Y ESPACIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11284 , F 223, S 8, H M 177382, I/A 18 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONTENEDORES Y ESPACIOS SL
Nif:B81558975
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL. MADRID
Número:4
Juez / Ponente:DÑA FATIMA DURAN HINCHADO
Parte Dispositiva:
Se acuerda CONCLUIR el procedimiento concursal por estar en el supuesto de inexistencia de masa activa del deudor.- Dar curso a la extinción de la Sociedad y el cierre de su hoja de inscripción en los registros públicos que corresponda.-
Fecha de Resolución:03/06/2016
Número Procedimiento Concursal:1039/2015
Datos Registrales:
Tomo:
11284
Libro:
0
Folio:
223
Hoja:
8-177382
Inscripción:
18
Fecha Inscripción12/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11284 , F 223, S 8, H M 177382, I/A 18 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONTENEDORES Y ESPACIOS SL
Nif:B81558975
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL. MADRID
Número:4
Juez / Ponente:DÑA FATIMA DURAN HINCHADO
Parte Dispositiva:
Se DECLARA EN CONCURSO VOLUNTARIO al deudor CONTENEDORES Y ESPACIOS SL.-
Fecha de Resolución:03/06/2016
Número Procedimiento Concursal:1039/2015
Datos Registrales:
Tomo:
11284
Libro:
0
Folio:
223
Hoja:
8-177382
Inscripción:
18
Fecha Inscripción12/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11284 , F 223, S 8, H M 177382, I/A 18 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
- QUEDA CERRADA LA HOJA REGISTRAL Y CANCELADOS TODOS SUS ASIENTOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11284 , F 223, S 8, H M 177382, I/A 18 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
- C/ DOCTOR ESQUERDO 105 - EDIFICIO SAMANA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11284 , F 223, S 8, H M 177382, I/A 17 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11284 , F 223, S 8, H M 177382, I/A 16 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11284 , F 132, S 8, H M 177382, I/A 15 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11284 , F 131, S 8, H M 177382, I/A 14 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
Capital Anterior: | 45.066,00 | Euros |
Aumento de capital: | 45.066,00 | Euros |
Capital Actual: | 90.132,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11284 , F 131, S 8, H M 177382, I/A 13 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28