CONSULTORIA FINANCIERA DEL LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Menorca, 19
Código Postal 46023
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTORIA FINANCIERA DEL LEVANTE SL
CIF B97901862
Capital Social 412542.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 24/05/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSULTORIA FINANCIERA DEL LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORIA FINANCIERA DEL LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chisbert Cuenca Javier | Administrador Solidario | 26/07/2010 | 15/07/2014 |
Llacer Martinez Rogelio | Administrador Solidario | 12/03/2012 | 15/07/2014 |
Molina Baltasar Jose Vicente | Administrador Solidario | 26/07/2010 | 15/07/2014 |
Sabater Bosch Victor Jose | Administrador Solidario | 26/07/2010 | 12/03/2012 |
Salvador Llacer Miguel | Administrador Solidario | 26/07/2010 | 12/03/2012 |
Molina Baltasar Jose Vicente | Administrador Unico | 13/03/2009 | 26/07/2010 |
Molina Baltasar Jose Vicente | Socio Unico | 13/03/2009 | 30/04/2009 |
Pasarisas Ramon Amadeo | Administrador Unico | 13/03/2009 | |
Fuentes Fernandez Jose Manuel | Apoderado Solidario | 21/01/2009 | |
Molina Baltasar Jose Vicente | Apoderado Solidario | 21/01/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSULTORIA FINANCIERA DEL LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8689, L 5976, F 218, S 8, H V 122182, I/A 11 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8689, L 5976, F 218, S 8, H V 122182, I/A 11 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 409.536,00 | Euros |
Capital Actual: | 412.542,00 | Euros |
Porcentaje: | 13.623,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8689, L 5976, F 216, S 8, H V 122182, I/A 10 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-46
- La adquisición y venta de títulos valores de renta fija y/o variable de cualquier clase, estén o no aceptados a cotización en las Bolsas de Comerciooficialmente autorizadas, excluyéndose expresamente las reservadas a Instituciones de Inversión Colectiva y todas aquellas actividades sometidas a la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8689, L 5976, F 217, S 8, H V 122182, I/A 9 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8689, L 5976, F 217, S 8, H V 122182, I/A 9 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-46
- C/ MENORCA 19 7 - DESPACHO 3 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8689, L 5976, F 217, S 8, H V 122182, I/A 8 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8689, L 5976, F 217, S 8, H V 122182, I/A 8 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-241-46
- C/ SANTA BARBARA 2 1 (BENIFAIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8689, L 5976, F 217, S 8, H V 122182, I/A 7 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-46