CONSULTORIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 40 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leopoldo Morales, 46
Código Postal 38330
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTORIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 40 SL
CIF B38975876
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 02/03/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Benito Leopoldo Anula Alameda
VINCULACIONES DE CONSULTORIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 40 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 40 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anula Alameda Benito Leopoldo | Liquidador | 02/05/2024 | 02/05/2024 |
Benito Anula Alameda | Administrador Unico | 09/03/2009 | 02/05/2024 |
Benito Leopoldo Anula Alameda | Socio Unico | 02/07/2014 | 02/05/2024 |
ACTOS BORME DE CONSULTORIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 40 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 2, S 8, H TF 45601, I/A 4 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 2, S 8, H TF 45601, I/A 4 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 2, S 8, H TF 45601, I/A 4 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 2, S 8, H TF 45601, I/A 4 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-38
- C/ LEOPOLDO MORALES 46 - GUAMASA (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 2, S 8, H TF 45601, I/A 3 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 2, S 8, H TF 45601, I/A 2 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 1, S 8, H TF 45601, I/A 1 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-38
Dirección:PSAJE PRIMERO ALVAREZ 12 (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Comienzo de operaciones:02/03/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:1.- La producción, comercialización e instalación de energía eléctrica o de cualquier otro tipo, sin que ello implique, en ningún caso, el ejercicio de forma personal de dicha actividad, circunscribiéndose su intervención exclusivamente a la intermediación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 1, S 8, H TF 45601, I/A 1 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-38