CONSULTORIA DE FORMACION Y TURISMO MAS ES MAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Helechos, 12
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTORIA DE FORMACION Y TURISMO MAS ES MAS SL
CIF B93258333
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Transporte por taxi
Fecha de Constitución 16/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSULTORIA DE FORMACION Y TURISMO MAS ES MAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORIA DE FORMACION Y TURISMO MAS ES MAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Joyas Julia Maria | Administrador Unico | 10/10/2017 | 19/04/2021 |
Ortega Joyas Julia Maria | Liquidador | 19/04/2021 | 19/04/2021 |
Ortega Joyas Julia Maria | Administrador Solidario | 23/05/2013 | 10/10/2017 |
Zamora Viñas Jose Daniel | Administrador Solidario | 23/05/2013 | 10/10/2017 |
ACTOS BORME DE CONSULTORIA DE FORMACION Y TURISMO MAS ES MAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140, L 4047, F 124, S 8, H MA118265, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140, L 4047, F 124, S 8, H MA118265, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140, L 4047, F 124, S 8, H MA118265, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140, L 4047, F 124, S 8, H MA118265, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140, L 4047, F 124, S 8, H MA118265, I/A 2 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140, L 4047, F 124, S 8, H MA118265, I/A 2 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140, L 4047, F 124, S 8, H MA118265, I/A 2 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140, L 4047, F 123, S 8, H MA118265, I/A 1 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-29
Dirección:C/ HELECHOS 12 (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:16/05/13
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:Actividades de formación y deportiva y aventura al aire libre, alquiler devehículos de tracción mecánica de dos, tres y cuatro ruedas, con o sin conductor, y gestión de alojamiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140, L 4047, F 123, S 8, H MA118265, I/A 1 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-29