CASABUENA TRADING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sagasta, 45
Código Postal 35008
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social CASABUENA TRADING SL
CIF B76038751
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 29/07/2009
Nombres Anteriores
- CONSULTORIA CANARIA ATIS SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CASABUENA TRADING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASABUENA TRADING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorenzo Caballero Diego Fernando | Administrador Unico | 29/09/2009 | 03/09/2021 |
Lorenzo-casabuena Caballero Diego Fernando | Administrador Solidario | 29/08/2018 | 03/09/2021 |
Lorenzo-casabuena Caballero Diego Fernando | Liquidador | 03/09/2021 | 03/09/2021 |
Lorenzo-casabuena Gonzalez Diego Fernando | Administrador Solidario | 29/08/2018 | 03/09/2021 |
Lorenzo-casabuena Caballero Diego Fernando | Administrador Unico | 29/08/2018 |
ACTOS BORME DE CASABUENA TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 119, S 8, H GC 42458, I/A 4 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 119, S 8, H GC 42458, I/A 4 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 119, S 8, H GC 42458, I/A 4 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 119, S 8, H GC 42458, I/A 4 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-35
- C/ SAGASTA 45 2º B (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 118, S 8, H GC 42458, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-35
- Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditorías y asesoría fiscal. Asesoría financiera a empresas y particulares, así como inversiones en general tanto el bolsa como en capital privado, fondos de inversión, trasacciones de valores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 118, S 8, H GC 42458, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 118, S 8, H GC 42458, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social.-. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 118, S 8, H GC 42458, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 118, S 8, H GC 42458, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 118, S 8, H GC 42458, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-35