CONSULTORES Y ASESORES INCOMEX INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cruz, 19
Código Postal 18002
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTORES Y ASESORES INCOMEX INTERNACIONAL SL
CIF B18907089
Capital Social 3300.0 Euros
Fecha de Constitución 02/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fuentes Garcia Jorge Ramon
VINCULACIONES DE CONSULTORES Y ASESORES INCOMEX INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORES Y ASESORES INCOMEX INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuentes Garcia Jorge Ramon | Socio Unico | 13/12/2019 | 05/05/2020 |
Fuentes Garcia Jorge Ramon | Administrador Unico | 13/12/2019 | 05/05/2020 |
Fuentes Garcia Jorge Ramon | Liquidador | 05/05/2020 | 05/05/2020 |
Quesada Montoro Maria Ascension O Ascension | Administrador Unico | 23/06/2009 | 13/12/2019 |
ACTOS BORME DE CONSULTORES Y ASESORES INCOMEX INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 43, S 8, H GR 37009, I/A 5 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 43, S 8, H GR 37009, I/A 5 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 43, S 8, H GR 37009, I/A 5 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 43, S 8, H GR 37009, I/A 5 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-18
- Ampliado en: Venta de automoviles y vehiculos de motor ligeros. Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho. -Intermediación de bienes inmuebles. Agente de la propiedad inmobiliaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 42, S 8, H GR 37009, I/A 4 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-18
- C/ CRUZ 19 B (GRANADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 42, S 8, H GR 37009, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 42, S 8, H GR 37009, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 42, S 8, H GR 37009, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 42, S 8, H GR 37009, I/A 2 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 41, S 8, H GR 37009, I/A 1 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-18