CONSULTORES FINANCIEROS E HIPOTECARIOS DE CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jeronimo Falcon, 11
Código Postal 35110
Municipio Santa Lucía de Tirajana
Provincia Las Palmas
Razón Social CONSULTORES FINANCIEROS E HIPOTECARIOS DE CANARIAS SL
CIF B76089226
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSULTORES FINANCIEROS E HIPOTECARIOS DE CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORES FINANCIEROS E HIPOTECARIOS DE CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suarez Montelongo Antonio Alberto | Liquidador | 01/06/2015 | 01/06/2015 |
Suarez Montelongo Antonio Alberto | Administrador Unico | 04/05/2011 | 01/06/2015 |
Martinez Mendoza Octavio | Administrador Mancomunado | 30/03/2011 | 04/05/2011 |
Suarez Montelongo Antonio | Administrador Mancomunado | 30/03/2011 | 04/05/2011 |
ACTOS BORME DE CONSULTORES FINANCIEROS E HIPOTECARIOS DE CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 3, S 8, H GC 44175, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 3, S 8, H GC 44175, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 3, S 8, H GC 44175, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 3, S 8, H GC 44175, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 3, S 8, H GC 44175, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 3, S 8, H GC 44175, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 3, S 8, H GC 44175, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 1, S 8, H GC 44175, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-35
Dirección:C/ JERONIMO FALCON 11 - LOCAL B, VECINDARIO (SANTA LUCIA DE TIRAJANA)
Comienzo de operaciones:14/03/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La prestación se servicios de consultoría en el área financiera a promotoras y empresas, asi como el asesoramiento en derecho mercantil y procesal. Gestión del suelo y su posterior promoción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 1, S 8, H GC 44175, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-35