CONSULTORES EUROPEOS INMOBILIARIOS AGRUPADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Madrazo, 14
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTORES EUROPEOS INMOBILIARIOS AGRUPADOS SL
CIF B62343660
Capital Social 191252.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CONSULTORES EUROPEOS INMOBILIARIOS AGRUPADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORES EUROPEOS INMOBILIARIOS AGRUPADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Nebreda Guell Eva | Apoderado | 04/02/2010 | 06/02/2014 |
Saurina Canadell Josep | Liquidador | 03/12/2012 | 06/02/2014 |
Company Agustin Joan | Vicepresidente | 20/01/2010 | 03/12/2012 |
Company Agustin Joan | Consejero | 20/01/2010 | 03/12/2012 |
Company Agustin Joan | Consejero Delegado | 20/01/2010 | 03/12/2012 |
Gonzalez Nebreda Guell Eva | Secretario | 20/01/2010 | 03/12/2012 |
Gonzalez Nebreda Guell Eva | Consejero | 20/01/2010 | 03/12/2012 |
Prieto Para Jose Adolfo | Consejero | 19/08/2011 | 03/12/2012 |
Riart Juncas Josep Antoni | Consejero | 16/08/2010 | 03/12/2012 |
Torrent Suñe Lluis | Presidente | 20/01/2010 | 03/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSULTORES EUROPEOS INMOBILIARIOS AGRUPADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43478 , F 151, S 8, H B 223444, I/A 23 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43478 , F 151, S 8, H B 223444, I/A 23 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43478 , F 151, S 8, H B 223444, I/A 22 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43478 , F 151, S 8, H B 223444, I/A 22 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43478 , F 151, S 8, H B 223444, I/A 22 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33867 , F 70, S 8, H B 223444, I/A 21 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33867 , F 70, S 8, H B 223444, I/A 21 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33867 , F 70, S 8, H B 223444, I/A 20 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-08