CONSULTORES EMPRESARIALES VALENCIANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Pintor Segrelles, 1
Código Postal 46007
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTORES EMPRESARIALES VALENCIANOS SL
CIF B97294078
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 21/01/2003
Página Web www.cevsl.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario Haro Marco Susana
VINCULACIONES DE CONSULTORES EMPRESARIALES VALENCIANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORES EMPRESARIALES VALENCIANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Haro Marco Susana | Administrador Unico | 07/03/2014 | 29/01/2015 |
Haro Marco Susana | Socio Unico | 03/05/2012 | 29/01/2015 |
Lis Llopis Miguel Vicente | Administrador Unico | 07/03/2014 | |
Ferrerons Hueso Juan | Apoderado | 19/04/2012 | |
Haroro Calabuig Miguel Antonio | Apoderado | 19/04/2012 | |
Valero Cuevas Antonio | Apoderado Solidario | 19/04/2012 |
ACTOS BORME DE CONSULTORES EMPRESARIALES VALENCIANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7389, L 4690, F 39, S 8, H V 87882, I/A 12 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7389, L 4690, F 39, S 8, H V 87882, I/A 12 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7389, L 4690, F 39, S 8, H V 87882, I/A 12 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7389, L 4690, F 38, S 8, H V 87882, I/A 11 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7389, L 4690, F 38, S 8, H V 87882, I/A 11 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-46
- PLAZA PINTOR SEGRELLES 1 Esc.B 8 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7389, L 4690, F 38, S 8, H V 87882, I/A 10 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7389, L 4690, F 38, S 8, H V 87882, I/A 9 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7389, L 4690, F 38, S 8, H V 87882, I/A 8 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7389, L 4690, F 38, S 8, H V 87882, I/A 7 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7389, L 4690, F 38, S 8, H V 87882, I/A 6 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-46