CONSULTORES DE GESTION DOCUMENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Casp, 97
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTORES DE GESTION DOCUMENTAL SL
CIF B63263313
Fecha de Constitución 06/08/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSULTORES DE GESTION DOCUMENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORES DE GESTION DOCUMENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Argelich Berenguer Miguel | Administrador Solidario | 13/04/2011 | 12/03/2019 |
Argelich Berenguer Miguel | Liquidador | 12/03/2019 | 12/03/2019 |
Hernandez Reche Vicenc | Apoderado Solidario | 18/08/2017 | 12/03/2019 |
Pardo Baños Isabel | Apoderado Solidario | 18/08/2017 | 12/03/2019 |
Massot Felip Xavier | Administrador Solidario | 13/04/2011 | 07/08/2017 |
Fructuoso Tejada Esther | Administrador Unico | 13/04/2011 |
ACTOS BORME DE CONSULTORES DE GESTION DOCUMENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35810 , F 183, S 8, H B 266933, I/A 17 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35810 , F 183, S 8, H B 266933, I/A 17 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35810 , F 183, S 8, H B 266933, I/A 17 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: TECNOTRAMIT MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35810 , F 183, S 8, H B 266933, I/A 16 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35810 , F 182, S 8, H B 266933, I/A 15 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35810 , F 182, S 8, H B 266933, I/A 14 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-08
- CL CASP Num.97 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35810 , F 182, S 8, H B 266933, I/A 13 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35810 , F 182, S 8, H B 266933, I/A 12 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35810 , F 182, S 8, H B 266933, I/A 12 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08