CONSULTING INGENIERIA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Victoria Kent, 35
Código Postal 15009
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTING INGENIERIA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SL
CIF B70267174
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 15/09/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CONSULTING INGENIERIA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTING INGENIERIA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bermudez Alvite Jaime Domingo | Presidente | 05/10/2010 | 10/12/2014 |
Bermudez Alvite Jaime Domingo | Consejero | 05/10/2010 | 10/12/2014 |
Bermudez Alvite Jaime Domingo | Liquidador | 10/12/2014 | 10/12/2014 |
Bermudez Lozano Ana Sofia | Secretario | 05/10/2010 | 10/12/2014 |
Bermudez Lozano Ana Sofia | Consejero Delegado Solidario | 05/10/2010 | 10/12/2014 |
Bermudez Lozano Ana Sofia | Consejero | 05/10/2010 | 10/12/2014 |
Bermudez Lozano Iria | Consejero Delegado Solidario | 05/10/2010 | 10/12/2014 |
Bermudez Lozano Iria | Consejero | 05/10/2010 | 10/12/2014 |
ACTOS BORME DE CONSULTING INGENIERIA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 198, S 8, H C 46769, I/A 2 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 198, S 8, H C 46769, I/A 2 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 198, S 8, H C 46769, I/A 2 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-15
Consejero Delegado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 198, S 8, H C 46769, I/A 2 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-15
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 198, S 8, H C 46769, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-15
Dirección:C/ VICTORIA KENT, 35. (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:15/09/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Mediación en servicios de ingeniería; así como la realización de serviciosde consultoría, comunicación, gestión y administración de empresas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 198, S 8, H C 46769, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-15