CONSULTING DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SIAM SA - EXTINGUIDA
Razón Social CONSULTING DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SIAM SA
CIF A83300814
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 30/04/2002
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSULTING DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SIAM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTING DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SIAM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Lopez Olga | Apoderado | 01/06/2017 | 13/10/2021 |
Benavides Pizarro Ana Isabel | Apoderado | 25/02/2019 | 13/10/2021 |
Bobadilla Sancho Jose Maria | Apoderado | 09/03/2010 | 13/10/2021 |
Carasa Rodriguez Jose Luis | Apoderado Solidario | 19/09/2017 | 13/10/2021 |
De Oliveira Lopes Alves Nelson Filipe | Apoderado Solidario | 07/02/2017 | 13/10/2021 |
De Oliveira Lopes Alves Nelson Filipe | Apoderado | 05/09/2016 | 13/10/2021 |
Garcia De Ceballos Clara | Apoderado Solidario | 19/09/2017 | 13/10/2021 |
Gomez Tovar Miguel | Apoderado | 05/09/2016 | 13/10/2021 |
Jimenez Ayesa Leire | Administrador Solidario | 20/05/2019 | 13/10/2021 |
Leopoldo Martin Emilio | Apoderado Solidario | 07/02/2017 | 13/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSULTING DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SIAM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41626 , F 1, S 8, H M 308415, I/A 41 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41626 , F 1, S 8, H M 308415, I/A 41 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41626 , F 1, S 8, H M 308415, I/A 41 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41626 , F 1, S 8, H M 308415, I/A 40 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 61, S 8, H M 308415, I/A 39 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 61, S 8, H M 308415, I/A 38 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 61, S 8, H M 308415, I/A 37 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 61, S 8, H M 308415, I/A 37 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 60, S 8, H M 308415, I/A 36 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 60, S 8, H M 308415, I/A 35 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-28