CONSTRUZIONA GALICIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Galileo Galilei, 8
Código Postal 15008
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUZIONA GALICIA SL
CIF B36946929
Capital Social 132340.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/11/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CONSTRUZIONA GALICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUZIONA GALICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABANCA GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Administrador Mancomunado | 02/10/2012 | 17/01/2018 |
ABANCA GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Liquidador Mancomunado | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
DAENPA SL | Administrador Mancomunado | 02/10/2012 | 17/01/2018 |
DAENPA SL | Liquidador Mancomunado | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
De La Torre Miguez Eduardo | Apoderado Solidario | 30/01/2017 | 17/01/2018 |
Feijoo Cebrian Francisco Isaac | Secretario No Consejero | 08/09/2011 | 17/01/2018 |
Lopez Alvarez Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 15/05/2012 | 17/01/2018 |
Perez Valcarce Javier | Apoderado Solidario | 30/01/2017 | 17/01/2018 |
Ponte Martinez Eduardo | Apoderado Solidario | 30/01/2017 | 17/01/2018 |
Ponte Martinez Eduardo | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2014 | 17/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSTRUZIONA GALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 207, S 8, H C 49274, I/A 12 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 207, S 8, H C 49274, I/A 12 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-15
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 207, S 8, H C 49274, I/A 12 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-15
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 207, S 8, H C 49274, I/A 12 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 207, S 8, H C 49274, I/A 11 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 206, S 8, H C 49274, I/A 10 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-15
Capital Anterior: | 4.619.060,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.486.720,00 | Euros |
Capital Actual: | 132.340,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 206, S 8, H C 49274, I/A 10 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-15
Capital Anterior: | 1.654.810,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.964.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.619.060,00 | Euros |
Porcentaje: | 179,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 206, S 8, H C 49274, I/A 10 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 204, S 8, H C 49274, I/A 9 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 204, S 8, H C 49274, I/A 8 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-15